Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Joel Kristofer Hedestig
Karl Joel Kristofer Hedestig
19790313-XXXX
Ta kreditupplysning
Hedestig, Karl Joel Kristofer är en man född den 13 mars 1979 och är bosatt i Täby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Blåvikstrand Förvaltning AB
Fusion...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Joel Kristofer Hedestig har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2021-11-13
Zert AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-03-15
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Blåvikstrand Förvaltning AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulla Annika M Eklundh Hedestig
Ordförande
Ulla Annika M Eklundh Hedestig
Styrelsesuppleant
Karl Mikael Bo Stenman
Revisor
Tage Kenneth Holmberg
Revisorssuppleant
Stefan Andreas Enmark
Styrelseledamot
Karl Joel Kristofer Hedestig
Styrelsesuppleant
Moa Ingrid Marie Hedestig
Styrelsesuppleant
John Oskar Emanuel Hedestig
Tillbaka till sidans topp