Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Ingvar Hjalmar Åhman
Karl Ingvar Hjalmar Åhman
19960221-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Ingvar Hjalmar Åhman är en man född den 21 februari 1996. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-08-03. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Casa Libra Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Ingvar Hjalmar Åhman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-09-09
SaaS Asset Co AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-02
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Casa Libra Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Ingvar Hjalmar Åhman
Styrelsesuppleant
Hanna Eva Lundstedt
Tillbaka till sidans topp