Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Boliden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Boliden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mölnlycke Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mölnlycke Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MHC Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MHC Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mölnlycke AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mölnlycke AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Alma Patria AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tracklib Holdings AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen No. 58 Sturegatan | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-23 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |