Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Henrik Lönnevi
Karl Henrik Lönnevi
19840619-XXXX
Ta kreditupplysning
Lönnevi, Karl Henrik är en man född den 19 juni 1984 och är bosatt i Skarpnäck
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kivra Global IP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kivra Global IP AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GodEl i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GodEl i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Falkevik Consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Kivra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kivra Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kivra Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kivra Företagsbrevlådan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kivra Företagsbrevlådan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kivra Företagsbrevlådan AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
1420 Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
GodEl Energitjänster i Sverige AB
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
GodEl Energitjänster i Sverige AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening Sadelbyn 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsförening Sadelbyn 4
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Henrik Lönnevi har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2023-02-28
Telia Sverige AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-02-15
We Care and Repair Nordic AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kivra Global IP AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Stefan Krook
Ordförande
Stefan Krook
Revisor
Karl Olof Erik Morén
Styrelseledamot
Karl Henrik Lönnevi
Verkställande direktör
Karl Henrik Lönnevi
Styrelseledamot
Vesna Lindkvist
Styrelseledamot
Kurt Victor Wiberg
Tillbaka till sidans topp
GodEl i Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Maria Kristina Erdmann-Boecker
Styrelseledamot
Maria Cecilia Steenberg Forsberg
Huvudansvarig revisor
Lena Viktoria Hasselborn
Styrelseledamot
Karl Henrik Lönnevi
Ordförande
Karl Henrik Lönnevi
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Ulla Margareta Sandborgh
Styrelseledamot
Henrik Johan Forsberg
Tillbaka till sidans topp
Falkevik Consulting AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sara-Karin Sigyn Falkevik
Styrelsesuppleant
Karl Henrik Lönnevi
Tillbaka till sidans topp