Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Annika Hall AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Din Omvärld AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Karlssons Textbyrå AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | JUV Ekonomi | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kreativt Kooperativ i Halmstad Ek. för. | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Idoneus Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Idoneus Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Musik och skoj i Jönköping ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-25 |
||
Bolagsman Utträde: 2023-04-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-04 |