Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Henrik Brandel
Karl Henrik Brandel
19440402-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Henrik Brandel är en man född den 2 april 1944. Han är folkbokförd i Göteborg sedan 2023-02-28. Göteborg ligger i Göteborg kommun, Västra Götalands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighets Aktiebolaget Blomberg i Nässjö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fastighets Aktiebolaget Blomberg i Nässjö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cap Martin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Cap Martin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hotell Högland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Hotell Högland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Etjugo Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Etjugo Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brandel Invest & Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Brandel Invest & Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brandsnäs Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Brandsnäs Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brandel Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Brandel Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Primal Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Brandel Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Brandel Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Sandared consulting AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Etjugo Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Henrik Brandel har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-25
Nya Juristfirman Nordvästra Skåne AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighets Aktiebolaget Blomberg i Nässjö
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Henrik Brandel
Ordförande
Karl Henrik Brandel
Styrelseledamot
Eva Maria Bengtsdotter Brandel
Extern verkställande direktör
Lars Gunnar Torgny Gunnarsson
Styrelseledamot
Carl Axel Charles Brandel
Huvudansvarig revisor
Ursula Rut Maria Carlzon
Styrelseledamot
A Charlotta J Skagemark Brandel
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
Cap Martin AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Henrik Brandel
Ordförande
Karl Henrik Brandel
Styrelseledamot
Eva Maria Bengtsdotter Brandel
Styrelseledamot
Carl Axel Charles Brandel
Styrelseledamot
A Charlotta J Skagemark Brandel
Tillbaka till sidans topp
Hotell Högland AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Henrik Brandel
Ordförande
Karl Henrik Brandel
Styrelseledamot
Eva Maria Bengtsdotter Brandel
Extern verkställande direktör
Lars Gunnar Torgny Gunnarsson
Styrelseledamot
Carl Axel Charles Brandel
Huvudansvarig revisor
Ursula Rut Maria Carlzon
Styrelseledamot
A Charlotta J Skagemark Brandel
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp