Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | Cityfastigheter Drottninggatan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Booforsen Fastighetsaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Förvaltnings AB Älvmynningen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Mame AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Forsälven AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Älvkungen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Älvis AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Forsälven Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Garm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Garm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-06 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-03-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-11-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-27 |