Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Diner 45 Rättvik AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fidnitt Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-22 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-03 |