Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Fredrik Torkel Thelander
Karl Fredrik Torkel Thelander
19820426-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Fredrik Torkel Thelander är en man född den 26 april 1982. Han är folkbokförd i Saltsjöbaden sedan 2019-06-06. Saltsjöbaden ligger i Nacka kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kaje AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Fredrik Torkel Thelander har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-10-13
Sista versen 80685 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-10-09
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kaje AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jessica Rebecka Grunewald
Styrelsesuppleant
Karl Fredrik Torkel Thelander
Tillbaka till sidans topp