Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Delgivningsbar person | SMCP SWEDEN AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Elements Talent Consultancy Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-09 |