Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Fredrik Karlsson
Karl Fredrik Karlsson
19721130-XXXX
Ta kreditupplysning
Karlsson, Karl Fredrik är en man född den 30 november 1972 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Takringen i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Takringen i Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Samuelssons Tak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Samuelssons Tak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kronobergs Tak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kronobergs Tak AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Takteknik i Hälsingland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Takteknik i Hälsingland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
UTE Tak Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
UTE Tak Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Connys Bygg & Takservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Connys Bygg & Takservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
FC Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Yllekontoret Invest 3 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Fredrik Karlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2023-09-19
Knappens Prefab AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-19
Knappens Prefab AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-05-14
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 28 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Takringen i Norr AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Fredrik Karlsson
Ordförande
Karl Fredrik Karlsson
Huvudansvarig revisor
Roine Tobias Albing
Styrelseledamot
Johan Hans Erik Bergsten
Styrelseledamot
Jens Göran Olsson
Verkställande direktör
Jens Göran Olsson
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Johan Kristofer Thomasson
Styrelseledamot
Carl Peter Nilsson
Vice verkställande direktör
Carl Peter Nilsson
Tillbaka till sidans topp
Samuelssons Tak AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kent-Åke Joacim Samuelsson
Verkställande direktör
Kent-Åke Joacim Samuelsson
Styrelseledamot
Karl Fredrik Karlsson
Ordförande
Karl Fredrik Karlsson
Huvudansvarig revisor
Roine Tobias Albing
Styrelseledamot
H Rebecca B Ericsson Birck
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Björn Tom Ivarsson
Tillbaka till sidans topp
Kronobergs Tak AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Fredrik Karlsson
Ordförande
Karl Fredrik Karlsson
Styrelseledamot
H Rebecca B Ericsson Birck
Huvudansvarig revisor
Robin Andreas Kristoffer Furuhammar
Styrelseledamot
Ted Bo Stefan Fekete
Vice verkställande direktör
Ted Bo Stefan Fekete
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Styrelseledamot
Miroslav Fekete
Verkställande direktör
Miroslav Fekete
Styrelseledamot
Björn Tom Ivarsson
Tillbaka till sidans topp