Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Edwin Tuve Säter Ankréus
Karl Edwin Tuve Säter Ankréus
19960213-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Edwin Tuve Säter Ankréus är en man född den 13 februari 1996. Han är folkbokförd i Johanneshov sedan 2024-02-15. Johanneshov ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Agippi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Edwin Tuve Säter Ankréus har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-06-27
Mottcha Headwear AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-02-07
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Agippi AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Gun Ann-Christine Säter
Styrelsesuppleant
Karl Edwin Tuve Säter Ankréus
Tillbaka till sidans topp