Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Besedo Global Services AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GLOWiD AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Enozo Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LUMNEA AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Investeo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Remagruppen HoldCo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-07 |