Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Andreas Runesson
Karl Andreas Runesson
19860724-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Andreas Runesson är en man född den 24 juli 1986. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2014-03-03. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Ramtab Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Andreas Runesson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vikingshill sea view AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vikingshill tomt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nacka Bo 1:378 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Nacka Bo 1:378 Tomt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Vikingshill mera tomter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Vikingshill mera tomter AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kimsta 5:16 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kimsta 5:16 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kimsta 5:17 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kimsta 5:17 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ramtab AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ramtab AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Ramtab AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Nacka Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vargen 7
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening vikingshill utsikten
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Runesson, Andreas
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Andreas Runesson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-10-20
Bostadsrättsföreningen Nacka Bo 1:378
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656262 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ramtab Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Jan Göran Gunnar Klingström
Styrelsesuppleant
Susanne Runesson
Styrelseledamot
Karl Andreas Runesson
Tillbaka till sidans topp
Andreas Runesson AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Jan Göran Gunnar Klingström
Styrelsesuppleant
Susanne Runesson
Styrelseledamot
Karl Andreas Runesson
Tillbaka till sidans topp
Vikingshill sea view AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Gunnar Drougge
Ordförande
Lars Gunnar Drougge
Styrelseledamot
Karl Andreas Runesson
Styrelsesuppleant
Malin Anna Kristina Fjägers
Tillbaka till sidans topp