Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Viktoria Mård
Karin Viktoria Mård
19720614-XXXX
Ta kreditupplysning
Mård, Karin Viktoria är en kvinna född den 14 juni 1972 och är bosatt i Trångsund
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
ByggMård AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Viktoria Mård har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern firmatecknare
Utträde: 2022-05-17
NCC Treasury Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ByggMård AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Eva Christina Mård
Styrelseledamot
Inger Camilla Mård
Styrelseledamot
Hans Gunnar Mård
Verkställande direktör
Hans Gunnar Mård
Styrelseledamot
Carl Henrik Mård
Ordförande
Carl Henrik Mård
Styrelseledamot
Karin Viktoria Mård
Tillbaka till sidans topp