Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Kågehus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Stackgrönnanhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Mycklegård | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Malåbonden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Delgivningsbar person | Bostadsrättsföreningen Byskekvarnen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Malåhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Klemensnäshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Norsjöhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Storumanhus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-06 |