Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | DENSIQ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DENSIQ AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Reac AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | LSAB Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | LSAB Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Latour Future Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Latour Future Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Hultkvist, Tina | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-02-25 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-07-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-03 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-03-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-12-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-17 |