Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Marianne Kurtson
Karin Marianne Kurtson
19580415-XXXX
Ta kreditupplysning
Kurtson, Karin Marianne är en kvinna född den 15 april 1958 och är bosatt i Östersund
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bilspedition Transportörer Utveckling Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bilspedition-Transportörer Service Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
LinjeTransportörBolaget LTB Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sandberg & Jonsson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sandberg & Jonsson Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Triangelfrakt i Örebro Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bilspedition Transportörer Förvaltnings Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SAJOPEL Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
SAJOPEL Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
OPE Åkeri Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sandberg & Jonsson Åkeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sandberg & Jonsson Åkeri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fagerbacken Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Fagerbacken Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bilspedition Transportörer Lager AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bilspedition Transportörer Bilspedition Logistik Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Bilspedition Transportörer Fastigheter i Nyköping AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sandberg & Jonsson Yfyra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Sandberg & Jonsson Yfyra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Revisor
Bostadsrättsföreningen Sonfjället
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Marianne Kurtson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-08-20
Bostadsrättsföreningen Sonfjället
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 8 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bilspedition Transportörer Utveckling Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Marianne Kurtson
Styrelseledamot
Leif Anders Sundberg
Styrelseledamot
Anna Karin Hagberg
Ordförande
Anna Karin Hagberg
Styrelseledamot
Oscar Lave Oskarsson
Styrelseledamot
Erik Joakim Rynäs
Huvudansvarig revisor
Sara Elisabet Königslehner
Revisor
BDO Mälardalen AB
Styrelseledamot
Per Gunnar Wilhelm Söderberg
Verkställande direktör
Per Gunnar Wilhelm Söderberg
Tillbaka till sidans topp
Bilspedition-Transportörer Service Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Marianne Kurtson
Styrelseledamot
Jan Robert Falck
Lekmannarevisorssuppleant
Tord Elis Sandin
Lekmannarevisor
Roger Karl Erik Nilsson
Styrelseledamot
Gert Anders Morgan Stahlgård
Extern verkställande direktör
Per Gunnar Wilhelm Söderberg
Styrelseledamot
Mats David Östman
Styrelseledamot
Oscar Lave Oskarsson
Styrelseledamot
Claes Christer Brus
Ordförande
Claes Christer Brus
Styrelseledamot
Nicklas Erik Börje Svensson
Huvudansvarig revisor
Sara Elisabet Königslehner
Styrelsesuppleant
Erik Jakob Axelsson
Revisor
BDO Mälardalen AB
Lekmannarevisor
Karl Stefan Lennart Carlsson
Tillbaka till sidans topp
LinjeTransportörBolaget LTB Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Marianne Kurtson
Styrelsesuppleant
Leif Anders Sundberg
Styrelseledamot
Anna Karin Hagberg
Ordförande
Anna Karin Hagberg
Huvudansvarig revisor
Sara Elisabet Königslehner
Revisor
BDO Mälardalen AB
Styrelseledamot
Per Gunnar Wilhelm Söderberg
Verkställande direktör
Per Gunnar Wilhelm Söderberg
Tillbaka till sidans topp