Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Flodén Byggnadsaktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | JUF Byggnadsställningar Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Dalahus Montage AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Dalahus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ByggPartner i Dalarna Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ByggPartner i Dalarna Service AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ByggPartner Intressenter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan Holding i Borlänge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Fastighetsaktiebolaget Lärarinnan Södra i Borlänge | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-28 |