Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Margareta Larsson
Karin Margareta Larsson
19750326-XXXX
Ta kreditupplysning
Larsson, Karin Margareta är en kvinna född den 26 mars 1975 och är bosatt i Onsala
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Strason Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Strason Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Mino Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Mino Invest AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Circumflex Solenergi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Circumflex Solenergi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Novum Verum Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Truck Trust AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
CFS Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
CFS Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ingridd 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ingridd 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ingridd 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ingridd 3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ingridd 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ingridd 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Ingridd 1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Ingridd 1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Torsvid Invest AB
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Margareta Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-03-05
Inquire AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Strason Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Lene Cecilie Aas Rönningen
Huvudansvarig revisor
Anna Lena Birgitta Hörnell
Styrelseledamot
Öystein Mohn Rönningen
Verkställande direktör
Öystein Mohn Rönningen
Styrelsesuppleant
Karin Margareta Larsson
Styrelseledamot
Björn Erik Jesper Paulsson
Ordförande
Björn Erik Jesper Paulsson
Revisor
Hagahuset Ekonomi AB
Tillbaka till sidans topp
Strason Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Erik Lars Reinholdsson
Styrelsesuppleant
Lene Cecilie Aas Rönningen
Huvudansvarig revisor
Anna Lena Birgitta Hörnell
Styrelseledamot
Öystein Mohn Rönningen
Verkställande direktör
Öystein Mohn Rönningen
Styrelsesuppleant
Karin Margareta Larsson
Styrelseledamot
Björn Erik Jesper Paulsson
Ordförande
Björn Erik Jesper Paulsson
Revisor
Hagahuset Ekonomi AB
Tillbaka till sidans topp
Mino Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ingrid Heléne Johansson
Styrelseledamot
Robin Oméro Fallai
Styrelsesuppleant
Karin Margareta Larsson
Verkställande direktör
Karin Margareta Larsson
Styrelseledamot
Björn Erik Jesper Paulsson
Ordförande
Björn Erik Jesper Paulsson
Tillbaka till sidans topp