Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Kajsa Larsson
Karin Kajsa Larsson
19710610-XXXX
Ta kreditupplysning
Karin Kajsa Larsson är en kvinna född den 10 juni 1971. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 0001-01-01. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Nova invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Kajsa Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-01
Bostadsagenturen i Stockholm AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Nova invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Karin Kajsa Larsson
Extern firmatecknare
Alexander Bengtsson
Styrelseledamot
Hiva Demircan
Tillbaka till sidans topp