Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Eggeborn & Wallin Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bonum Bostadsrättsförening Sundemans Backe | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ennora Sommarstugeförening, ek. förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |