Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Ärenpris AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ärenpris Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Folkunga Fastigheter Terminus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Ärenpris Mgmt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-24 |