Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Ellen Mathilda Janervärn
Karin Ellen Mathilda Janervärn
19820501-XXXX
Ta kreditupplysning
Janervärn, Karin Ellen Mathilda är en kvinna född den 1 maj 1982 och är bosatt i Österbybruk
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Juny Consulting HR AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Ellen Mathilda Janervärn har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-06-27
Slutplattan FEVGI 116718 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-03-03
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Juny Consulting HR AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tommy Martti Backman
Styrelseledamot
Jenny Therese Birgitta Backman
Verkställande direktör
Jenny Therese Birgitta Backman
Ordförande
Jenny Therese Birgitta Backman
Styrelsesuppleant
Karin Ellen Mathilda Janervärn
Tillbaka till sidans topp