Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Jaktvarvet 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-12 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-18 |