Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Charlotte Warg
Karin Charlotte Warg
19630509-XXXX
Ta kreditupplysning
Warg, Karin Charlotte är en kvinna född den 9 maj 1963 och är bosatt i Glanshammar
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Framestone Konsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Charlotte Warg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-21
Slutplattan HEVCI 118362 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-10-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Framestone Konsult AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Mikael Warg
Verkställande direktör
Anders Mikael Warg
Styrelsesuppleant
Karin Charlotte Warg
Tillbaka till sidans topp