Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | TGK Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | TGK Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Someone Administration AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Someone Administration AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svexa Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Casa di Luna Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Summa Om AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Summa Om AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Hidden Dreams NewCo 23 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Komplementär | Tjejerna på Stället Kommanditbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-13 |