Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karin Annika Nilsson
Karin Annika Nilsson
19610701-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Karin Annika är en kvinna född den 1 juli 1961 och är bosatt i Luleå
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Kalottservice Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karin Annika Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-27
Sista versen 75559 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kalottservice Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Curt Anders Winsa
Styrelseledamot
Esko Armas Eronen
Ordförande
Esko Armas Eronen
Styrelsesuppleant
Pirkko Sinikka Eronen
Styrelsesuppleant
Karin Annika Nilsson
Styrelseledamot
Ari Juhani Alaluusua
Styrelseledamot
Jan Kenneth Sandberg
Styrelsesuppleant
Eija Maria Alaluusua
Tillbaka till sidans topp