Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-19 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-05 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Ordförande Utträde: 2022-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-10 |