Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Kontio Hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-23 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-22 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-25 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-21 |
||
Ordförande Utträde: 2021-10-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |