Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Renta Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Renta Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mylift Event Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mylift Event Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Renta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Renta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-22 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2022-01-25 |