Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Motor Trading i Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Motor Trading i Haparanda AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-29 |