Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ramsele Fisk Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ramsele Fisk Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | Mountain Fish Gäddede Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-06 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-14 |