Org.nr: 556963-6607
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Mattsson, Pontus | 2024-06-19 |
Styrelseledamot | Tisell, Johan Martin | 2024-06-19 |
Styrelseledamot | Mattsson, Pontus | 2024-06-19 |
Revisor | Merseburg, Björn Harald | 2023-12-07 |
Styrelsesuppleant | Croneborg, Johan Rutger | 2023-06-13 |
Styrelseledamot | Milde, Claes Einar | 2022-11-08 |
Styrelseledamot | Schröder, Erik Brandahl | 2022-11-01 |