Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Trygg E-handel Skandinavien AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Svealands Bygg & Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Tool Rental i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Tool Rental i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SA Hus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SKH Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ebud AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | KAMEL ALI, SHAHRAM | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Bolagsman | SBKZ fastigheter & fastighetsutveckling Handelsbolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-28 |