Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kalle Erik Gustav Tolwers
Kalle Erik Gustav Tolwers
19850701-XXXX
Ta kreditupplysning
Tolwers, Kalle Erik Gustav är en man född den 1 juli 1985 och är bosatt i Lycke
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Tolwers Entreprenad Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kalle Erik Gustav Tolwers har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-19
K12 Entreprenad Aktiebolag
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-22
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tolwers Entreprenad Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars-Eric Tolwers
Verkställande direktör
Lars-Eric Tolwers
Styrelseledamot
Lena Desirée Wik
Styrelsesuppleant
Kalle Erik Gustav Tolwers
Tillbaka till sidans topp