Org.nr: 556064-1838
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Elwing, Johan Sverker | 2024-01-03 |
Styrelseledamot | Apell, Johanna Margareta | 2023-11-18 |
Revisor | Ulkner, Ulf Mikael | 2023-09-06 |
Styrelseledamot | Lorentzon, David Sten-Olof | 2023-06-17 |
Ordförande | Ringqvist, Bengt Lars Gunnar | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Lorentzon, Arne Karl Gustav | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Ringqvist, Bengt Lars Gunnar | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Lorentzon Thorwalls, Maria Johanna | 2022-11-15 |
Verkställande direktör | Lorentzon, Arne Karl Gustav | 2022-11-15 |
Styrelseledamot | Karlsson, Jenny Carolina | 2022-01-29 |