Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kajsa Monika Rask
Kajsa Monika Rask
19441122-XXXX
Ta kreditupplysning
Rask, Kajsa Monika är en kvinna född den 22 november 1944 och är bosatt i Säffle
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Revisor
45:ans företagarförening ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kajsa Monika Rask har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Delgivningsbar person
Utträde: 2023-04-04
Th EuroSupplier AB
Avregistrerad
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-02
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
45:ans företagarförening ekonomisk förening
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Kajsa Monika Rask
Styrelseledamot
Stefan Anders Sköld
Ordförande
Stefan Anders Sköld
Styrelseledamot
Dan Olof Magnus Jansson
Styrelseledamot
Anders Gottfrid Wendegård
Styrelseledamot
Emma Christina Rohman
Styrelseledamot
Patricia Marielle Olsson Stam
Styrelsesuppleant
Kim Michelle Kordyka Lundström
Tillbaka till sidans topp