Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Karyd Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Karyd Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fridhemsborg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ravenna Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Wioliv Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-13 |