Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kai Gerrit Björn Gruner
Kai Gerrit Björn Gruner
19650821-XXXX
Ta kreditupplysning
Kai Gerrit Björn Gruner är en man född den 21 augusti 1965. Han är folkbokförd i Djursholm sedan 0001-01-01. Djursholm ligger i Danderyd kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Medvind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Medvind AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Exeger Sweden AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Exeger Sweden AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EXEGER Incentive Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
EXEGER Incentive Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kadastra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tre Frön AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Exeger Operations AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Exeger Operations AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
Madeleine Gruner AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Likvidator
MG Grön klöver AB
Likvidation...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Plasnordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gruner First Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gruner Second Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gruner Third Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
BGT Best Green Tech Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kai Gerrit Björn Gruner har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-02-01
Tre Frön AB
Aktivt
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-08-10
Sigrid Therapeutics AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 13 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Medvind AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Pekka Anderman
Styrelseledamot
Kai Gerrit Björn Gruner
Ordförande
Kai Gerrit Björn Gruner
Styrelseledamot
Per Joakim Winthergard
Verkställande direktör
Per Joakim Winthergard
Styrelsesuppleant
Martin Dell
Styrelsesuppleant
Christofer John Claés Ohlsson
Styrelseledamot
Samuel Godman
Styrelsesuppleant
Gustaf Martin Backman
Styrelseledamot
Ulf Arne Girhammar
Tillbaka till sidans topp
Exeger Sweden AB (publ)
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kai Gerrit Björn Gruner
Ordförande
Kai Gerrit Björn Gruner
Styrelseledamot
Karl Anders Axel Swartling
Styrelseledamot
Robert Sven Christer Taflin
Styrelseledamot
Per Erik Langer
Styrelseledamot
Astrid Rauchfuss
Styrelseledamot
Carl-Johan Svennewall
Huvudansvarig revisor
Kent Niklas Jonsson
Styrelseledamot
Mattias Giovanni Fili
Verkställande direktör
Mattias Giovanni Fili
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp
EXEGER Incentive Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kai Gerrit Björn Gruner
Ordförande
Kai Gerrit Björn Gruner
Styrelseledamot
Robert Sven Christer Taflin
Huvudansvarig revisor
Kent Niklas Jonsson
Styrelseledamot
Mattias Giovanni Fili
Revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tillbaka till sidans topp