Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | QTEMA Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Montsinery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-07 |