Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | MX Estate AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsförening Havsprinsen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Gröna Lunds Trio | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ciceron | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Skimra i Malmö | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Teaterkatten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Oceanbryggan | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Borsta Läge | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Papilio | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |