Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-28 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-26 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-24 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-24 |