Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Juri Kurojedov
Juri Kurojedov
19800622-XXXX
Ta kreditupplysning
Kurojedov, Juri är en man född den 22 juni 1980 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Gibe Travel Agency AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Juri Kurojedov har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-09-06
Byggness AB
Konkurs...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-08-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Gibe Travel Agency AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Zoya Petra Diana Diriba
Styrelsesuppleant
Juri Kurojedov
Tillbaka till sidans topp