Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Damavand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-01 |