Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Taxistop Fast Food AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Entreprenadia AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | J.M Samuel Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Airport Studios AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MyC4ter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kredsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |