Org.nr: 559374-4906
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Gaddam, Shivaji | 2024-07-02 |
Verkställande direktör | Gaddam, Shivaji | 2024-07-02 |
Styrelsesuppleant | Avula, Ajay Kumar | 2023-12-20 |
Extern verkställande direktör | Chennupati, Om Sai Teja | 2022-08-27 |
Styrelseledamot | Berglund, Mikaela Jenni | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2022-04-30 |
Styrelsesuppleant | Selldén, Stina Maria | 2022-04-30 |