Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ortho-Clinical Diagnostics Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |