Org.nr: 556781-2606
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Svensson, Erik Patrik | 2024-08-07 |
Verkställande direktör | Svensson, Erik Patrik | 2024-08-07 |
Ordförande | Engström, Per Magnus | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Engström, Per Magnus | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Eriksson, Hans Rune | 2023-04-06 |
Styrelsesuppleant | Svenling, Johan Lennart | 2023-04-06 |
Verkställande direktör | Eriksson, Hans Rune | 2023-04-06 |
Styrelsesuppleant | Svenling Olsson, Ann Carina | 2023-01-11 |