Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Töcksfors Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Töcksfors Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2024-02-13 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-16 |